Ausschussmitglieder |
Zweckverband Zentralkläranlage Ingolstadt, Verbandsversammlung | FW | FW Vertreter | Vertreter | 01.01.2011 | | von 01.01.2011 |
Zweckverband Zentralkläranlage Ingolstadt, Verbandsausschuss | FW | FW Vertreter | Vertreter | 01.01.2011 | | von 01.01.2011 |
Zweckverband Sparkasse Ingolstadt Eichstätt, Verbandsversammlung | FW | FW Vertreter | Vertreter | 18.10.2012 | | von 18.10.2012 |
Zweckverband Müllverwertungsanlage Region Ingolstadt, Verbandsversammlung | FW | FW Vertreter | Vertreter | 21.10.2010 | | von 21.10.2010 |
Zweckverband Müllverwertungsanlage Region Ingolstadt, Verbandsausschuss | FW | FW Vertreter | Vertreter | 21.10.2010 | | von 21.10.2010 |
Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung, Verbandsversammlung | FW | FW Vertreter | Vertreter | 21.10.2010 | | von 21.10.2010 |
Verwaltungsratsmitglieder |
Verwaltungsrat der Ingolstädter Kommunalbetriebe | FW | FW Verwaltungsratsmitglied | Verwaltungsratsmitglied | 01.01.2011 | | von 01.01.2011 |
Stadtratsmitglieder |
Stadtrat | FW | FW Mitglied | Mitglied | 21.10.2010 | | von 21.10.2010 |
Aufsichtsratsmitglieder |
Stadtbus Ingolstadt GmbH, Aufsichtsrat | FW | FW Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied | 02.05.2013 | | von 02.05.2013 |
Ausschussmitglieder |
Rechnungsprüfungsausschuss | FW | FW 2. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 21.10.2010 | 17.10.2012 | von 21.10.2010 bis 17.10.2012 |
Rechnungsprüfungsausschuss | FW | FW Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 18.10.2012 | | von 18.10.2012 |
Aufsichtsratsmitglieder |
KVB Ingolstadt GmbH, Aufsichtsrat | FW | FW Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied | 01.01.2011 | 01.05.2013 | von 01.01.2011 bis 01.05.2013 |
Ausschussmitglieder |
Krankenhauszweckverband, Verbandsversammlung | FW | FW Verbandsrat | Verbandsrat | 21.10.2010 | | von 21.10.2010 |
Krankenhauszweckverband, Verbandsausschuss | FW | FW Verbandsrat | Verbandsrat | 21.10.2010 | | von 21.10.2010 |
Krankenhauszweckverband, Rechnungsprüfungsausschuss | FW | FW Vertreter | Vertreter | 18.10.2012 | | von 18.10.2012 |
Kommissionsmitglieder |
Kommission Quartiersentwicklung Piusviertel | FW | FW Vertreter | Vertreter | 21.10.2010 | 31.12.2010 | von 21.10.2010 bis 31.12.2010 |
Kommission Quartiersentwicklung Augustinviertel | FW | FW Kommissionsmitglied | Kommissionsmitglied | 01.01.2011 | | von 01.01.2011 |
Kommission für Brand- und Katastrophenschutz sowie Rettungswesen | FW | FW Vertreter | Vertreter | 21.10.2010 | 31.12.2010 | von 21.10.2010 bis 31.12.2010 |
Kommission für Brand- und Katastrophenschutz sowie Rettungswesen | FW | FW Kommissionsmitglied | Kommissionsmitglied | 01.01.2011 | | von 01.01.2011 |
Stimmberechtigte Mitglieder |
Jugendhilfeausschuss | FW | FW Vertreter | Vertreter | 21.10.2010 | | von 21.10.2010 |
Aufsichtsratsmitglieder |
Ingolstädter Verkehrsgesellschaft mbH, Aufsichtsrat | FW | FW Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied | 21.10.2010 | | von 21.10.2010 |
|
Fraktion der FW | FW | FW Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 21.10.2010 | | von 21.10.2010 |
Ausschussmitglieder |
Ferienausschuss | FW | FW 2. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 21.10.2010 | | von 21.10.2010 |
Beiratsmitglieder |
Beirat für Gleichstellungsfragen | FW | FW Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | 21.10.2010 | | von 21.10.2010 |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Sport, Veranstaltungen und Freizeit | FW | FW 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter | 21.10.2010 | | von 21.10.2010 |
Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Stiftungen und Familien | FW | FW 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter | 21.10.2010 | | von 21.10.2010 |
Ausschuss für Kultur und Bildung | FW | FW Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 21.10.2010 | 17.10.2012 | von 21.10.2010 bis 17.10.2012 |
Ausschuss für Kultur und Bildung | FW | FW 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter | 18.10.2012 | | von 18.10.2012 |
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Wirtschaft und Arbeit | FW | FW 2. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 21.10.2010 | 17.10.2012 | von 21.10.2010 bis 17.10.2012 |
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Wirtschaft und Arbeit | FW | FW Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 18.10.2012 | | von 18.10.2012 |
Mitglieder |
Ältestenrat | FW | FW 2. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 21.10.2010 | | von 21.10.2010 |