Vorsitz |
Kommission Quartiersentwicklung Konradviertel | CSU | CSU Vorsitz | Vorsitz | 01.05.2008 | 20.05.2009 | von 01.05.2008 bis 20.05.2009 |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Kultur und Bildung | CSU | CSU 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter | 01.05.2008 | 06.04.2020 | von 01.05.2008 bis 06.04.2020 |
Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Stiftungen und Familien | CSU | CSU stv. Ausschusssprecher | stv. Ausschusssprecher | 01.05.2008 | 08.06.2011 | von 01.05.2008 bis 08.06.2011 |
Ausschuss für Sport, Veranstaltungen und Freizeit | CSU | CSU 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter | 01.05.2008 | 06.04.2020 | von 01.05.2008 bis 06.04.2020 |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt und Nachhaltigkeit | CSU | CSU 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 |
Ferienausschuss | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2008 | 21.02.2017 | von 01.05.2008 bis 21.02.2017 |
Aufsichtsratsmitglieder |
Ingolstädter Verkehrsgesellschaft mbH, Aufsichtsrat | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 01.05.2008 | 06.04.2020 | von 01.05.2008 bis 06.04.2020 |
Ausschussmitglieder |
Krankenhauszweckverband, Verbandsausschuss | CSU | CSU 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 |
Krankenhauszweckverband, Verbandsversammlung | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 01.05.2008 | 06.04.2020 | von 01.05.2008 bis 06.04.2020 |
Rechnungsprüfungsausschuss | CSU | CSU 2. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 01.05.2008 | 08.06.2011 | von 01.05.2008 bis 08.06.2011 |
Stadtratsmitglieder |
Stadtrat | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | 06.04.2020 | von 01.05.2008 bis 06.04.2020 |
Beiratsmitglieder |
Stadtwerke Ingolstadt Freizeitanlagen GmbH, Aufsichtsrat | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 |
Ausschussmitglieder |
Umlegungsausschuss nach dem Baugesetzbuch | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 01.05.2008 | 06.04.2020 | von 01.05.2008 bis 06.04.2020 |
Verwaltungsratsmitglieder |
Verwaltungsrat der Ingolstädter Kommunalbetriebe | CSU | CSU Verwaltungsratsmitglied | Verwaltungsratsmitglied | 01.05.2008 | 06.04.2020 | von 01.05.2008 bis 06.04.2020 |
Ausschussmitglieder |
Werkausschuss | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 01.05.2008 | 02.04.2009 | von 01.05.2008 bis 02.04.2009 |
Zweckverband Müllverwertungsanlage Region Ingolstadt, Verbandsversammlung | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 01.05.2008 | 06.04.2020 | von 01.05.2008 bis 06.04.2020 |
Zweckverband Sparkasse Ingolstadt Eichstätt, Verbandsversammlung | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | 01.05.2008 | 06.04.2020 | von 01.05.2008 bis 06.04.2020 |
Kommissionsmitglieder |
Kommission Quartiersentwicklung Konradviertel | CSU | CSU Kommissionsmitglied | Kommissionsmitglied | 20.05.2009 | 25.02.2010 | von 20.05.2009 bis 25.02.2010 |
Kommission Quartiersentwicklung Augustinviertel | CSU | CSU Kommissionsmitglied | Kommissionsmitglied | 25.02.2010 | 30.04.2014 | von 25.02.2010 bis 30.04.2014 |
Kommission Quartiersentwicklung Konradviertel | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 20.05.2010 | 06.04.2020 | von 20.05.2010 bis 06.04.2020 |
Mitglieder |
Ältestenrat | CSU | CSU 2. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 21.10.2010 | 21.02.2017 | von 21.10.2010 bis 21.02.2017 |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Stiftungen und Familien | CSU | CSU Ausschusssprecher | Ausschusssprecher | 08.06.2011 | 21.01.2017 | von 08.06.2011 bis 21.01.2017 |
Beiratsmitglieder |
COM-IN Telekommunikations GmbH, Beirat | CSU | CSU Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | 08.06.2011 | 06.04.2020 | von 08.06.2011 bis 06.04.2020 |
Stimmberechtigte Mitglieder |
Jugendhilfeausschuss | CSU | CSU Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 08.06.2011 | 21.02.2017 | von 08.06.2011 bis 21.02.2017 |
Mitglieder |
Jugendhilfeplanung, Arbeitsgruppe | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 08.06.2011 | 22.06.2017 | von 08.06.2011 bis 22.06.2017 |
Ausschussmitglieder |
Rechnungsprüfungsausschuss | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 08.06.2011 | 06.04.2020 | von 08.06.2011 bis 06.04.2020 |
Verwaltungsratsmitglieder |
IFG Ingolstadt AöR, Verwaltungsrat | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 28.07.2011 | 06.04.2020 | von 28.07.2011 bis 06.04.2020 |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt und Nachhaltigkeit | CSU | CSU 2. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 01.05.2014 | 06.04.2020 | von 01.05.2014 bis 06.04.2020 |
Aufsichtsratsmitglieder |
BioIN GmbH, Aufsichtsrat | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 01.05.2014 | 06.04.2020 | von 01.05.2014 bis 06.04.2020 |
Kommissionsmitglieder |
Kommission Quartiersentwicklung Augustinviertel | CSU | CSU Kommissionsmitglied | Kommissionsmitglied | 01.05.2014 | 06.04.2020 | von 01.05.2014 bis 06.04.2020 |
Aufsichtsratsmitglieder |
Gemeinnützige Ingolstädter Veranstaltungs GmbH, Aufsichtsrat | CSU | CSU Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied | 04.12.2015 | 06.04.2020 | von 04.12.2015 bis 06.04.2020 |
Verwaltungsratsmitglieder |
Zweckverband Sparkasse Ingolstadt Eichstätt, Verwaltungsrat | CSU | CSU Verwaltungsratsmitglied | Verwaltungsratsmitglied | 02.12.2016 | 06.04.2020 | von 02.12.2016 bis 06.04.2020 |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Stiftungen und Familien | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 22.01.2017 | 06.04.2020 | von 22.01.2017 bis 06.04.2020 |
Mitglieder |
Ältestenrat | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 22.02.2017 | 06.04.2020 | von 22.02.2017 bis 06.04.2020 |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Wirtschaft und Arbeit | CSU | CSU stv. Ausschusssprecher | stv. Ausschusssprecher | 22.02.2017 | 06.04.2020 | von 22.02.2017 bis 06.04.2020 |
Ferienausschuss | CSU | CSU stv. Ausschusssprecher | stv. Ausschusssprecher | 22.02.2017 | 06.04.2020 | von 22.02.2017 bis 06.04.2020 |
Stimmberechtigte Mitglieder |
Jugendhilfeausschuss | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 22.02.2017 | 06.04.2020 | von 22.02.2017 bis 06.04.2020 |
Aufsichtsratsmitglieder |
Stadtwerke Ingolstadt Freizeitanlagen GmbH, Aufsichtsrat | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 22.02.2017 | 06.04.2020 | von 22.02.2017 bis 06.04.2020 |
Mitglieder |
Heilig-Geist-Spital-Stiftung, Stiftungsrat | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 27.07.2018 | 06.04.2020 | von 27.07.2018 bis 06.04.2020 |
|
Fraktion der CSU | CSU | CSU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.05.2008 | 21.01.2017 | von 01.05.2008 bis 21.01.2017 |
Fraktion der CSU | CSU | CSU stv. Fraktionsvorsitzende | stv. Fraktionsvorsitzende | 22.01.2017 | 06.04.2020 | von 22.01.2017 bis 06.04.2020 |