Ausschussmitglieder |
Zweckverband Zentralkläranlage Ingolstadt, Verbandsversammlung | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 | |
Zweckverband Zentralkläranlage Ingolstadt, Verbandsausschuss | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 | |
Vorsitz |
Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Ingolstadt, Verbandsversammlung | CSU | CSU 1. stv. Vorsitzender | 1. stv. Vorsitzender | 02.12.2016 | 30.04.2020 | von 02.12.2016 bis 30.04.2020 | |
Verwaltungsratsmitglieder |
Zweckverband Sparkasse Ingolstadt Eichstätt, Verwaltungsrat | CSU | CSU Verwaltungsratsmitglied | Verwaltungsratsmitglied | 01.05.2008 | | von 01.05.2008 | |
Ausschussmitglieder |
Zweckverband Sparkasse Ingolstadt Eichstätt, Verbandsversammlung | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | 01.05.2002 | 30.04.2014 | von 01.05.2002 bis 30.04.2014 | |
Zweckverband Sparkasse Ingolstadt Eichstätt, Verbandsversammlung | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 | |
Zweckverband Sparkasse Ingolstadt Eichstätt, Verbandsversammlung | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 | |
Zweckverband Müllverwertungsanlage Region Ingolstadt, Verbandsversammlung | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 | |
Vorsitz |
Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung, Verbandsversammlung | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 | |
Ausschussmitglieder |
Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung, Verbandsversammlung | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | 28.07.2017 | 30.04.2020 | von 28.07.2017 bis 30.04.2020 | |
Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung, Verbandsversammlung | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 | |
Vorsitz |
Werkausschuss | CSU | CSU Vorsitz | Vorsitz | 01.05.2002 | 02.04.2009 | von 01.05.2002 bis 02.04.2009 | |
Volkshochschule, Kuratorium | CSU | CSU Vorsitz | Vorsitz | 01.05.2002 | 30.04.2020 | von 01.05.2002 bis 30.04.2020 | |
Verwaltungsrat der Ingolstädter Kommunalbetriebe | CSU | CSU Vorsitz | Vorsitz | 01.10.2004 | 30.04.2020 | von 01.10.2004 bis 30.04.2020 | |
Verwaltungsratsmitglieder |
Verwaltungsrat der Ingolstädter Kommunalbetriebe | CSU | CSU Verwaltungsratsmitglied | Verwaltungsratsmitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 | |
Vorsitz |
Umlegungsausschuss nach dem Baugesetzbuch | CSU | CSU Vorsitz | Vorsitz | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 | |
Ausschussmitglieder |
Umlegungsausschuss nach dem Baugesetzbuch | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 | |
Vorsitz |
Trinkwasserschutzkommission | CSU | CSU Vorsitz | Vorsitz | 01.05.2002 | 30.04.2008 | von 01.05.2002 bis 30.04.2008 | |
Stiftung "Sebastiani Bruderschaft", Kuratorium | CSU | CSU Vorsitz | Vorsitz | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 | |
Stadtwerke Ingolstadt Freizeitanlagen GmbH, Aufsichtsrat | CSU | CSU Vorsitz | Vorsitz | 01.05.2002 | 30.04.2020 | von 01.05.2002 bis 30.04.2020 | |
Aufsichtsratsmitglieder |
Stadtwerke Ingolstadt Freizeitanlagen GmbH, Aufsichtsrat | CSU | CSU Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied | 01.05.2020 | 08.12.2022 | von 01.05.2020 bis 08.12.2022 | |
Stadtwerke Ingolstadt Beteiligungen GmbH, Aufsichtsrat | CSU | CSU Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied | 01.05.2002 | 30.04.2020 | von 01.05.2002 bis 30.04.2020 | |
Stadtwerke Ingolstadt Beteiligungen GmbH, Aufsichtsrat | CSU | CSU Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied | 25.10.2022 | | von 25.10.2022 | |
Bürgermeister |
Stadtrat | CSU | CSU Bürgermeister | Bürgermeister | 01.05.2002 | 30.04.2020 | von 01.05.2002 bis 30.04.2020 | |
Stadtratsmitglieder |
Stadtrat | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 | |
Vorsitz |
Sportkommission | CSU | CSU Vorsitz | Vorsitz | 01.05.2002 | 30.04.2008 | von 01.05.2002 bis 30.04.2008 | |
Bürgermeister |
Referentenbesprechung | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 05.09.2017 | 30.04.2020 | von 05.09.2017 bis 30.04.2020 | Bürgermeister | Bürgermeister |
Ausschussmitglieder |
Rechnungsprüfungsausschuss | CSU | CSU 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter | 01.05.2020 | 14.12.2021 | von 01.05.2020 bis 14.12.2021 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 15.12.2021 | | von 15.12.2021 | |
Planungsverband Region Ingolstadt, Planungsausschuss | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 | |
Beiratsmitglieder |
MVV Energie AG, Kommunalbeirat | CSU | CSU Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | 08.06.2011 | | von 08.06.2011 | |
Kulturbeirat | CSU | CSU 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter | 25.02.2022 | | von 25.02.2022 | |
Ausschussmitglieder |
Krankenhauszweckverband, Verbandsversammlung | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | 01.05.2002 | | von 01.05.2002 | |
Krankenhauszweckverband, Verbandsausschuss | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | 01.05.2002 | | von 01.05.2002 | |
Aufsichtsratsmitglieder |
Krankenhauszweckverband, Rechnungsprüfungsausschuss | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 01.05.2020 | 08.12.2022 | von 01.05.2020 bis 08.12.2022 | |
Krankenhauszweckverband, Rechnungsprüfungsausschuss | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | 09.12.2022 | | von 09.12.2022 | |
Vorsitz |
Kommission Quartiersentwicklung Augustinviertel | CSU | CSU Vorsitz | Vorsitz | 20.05.2009 | 30.04.2020 | von 20.05.2009 bis 30.04.2020 | |
Kommission für Brand- und Katastrophenschutz sowie Rettungswesen | CSU | CSU Vorsitz | Vorsitz | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 | |
Aufsichtsratsmitglieder |
Klinikum Ingolstadt GmbH, Dienstleistungs- und Gebäudemanagement, Aufsichtsrat | CSU | CSU Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied | 13.02.2007 | 30.04.2014 | von 13.02.2007 bis 30.04.2014 | |
Klinikum Ingolstadt GmbH, Dienstleistungs- und Gebäudemanagement, Aufsichtsrat | CSU | CSU Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 | |
Klinikum Ingolstadt GmbH, Aufsichtsrat | CSU | CSU Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied | 29.07.2004 | 30.04.2014 | von 29.07.2004 bis 30.04.2014 | |
Klinikum Ingolstadt GmbH, Aufsichtsrat | CSU | CSU Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 | |
Klinikum Ingolstadt GmbH, Alten- und Pflegeheim , Aufsichtsrat | CSU | CSU Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 | |
Klinikum Ingolstadt GmbH, Alten- und Pflegeheim , Aufsichtsrat | CSU | CSU Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 | |
Klinikum Ingolstadt Beteiligungsgesellschaft GmbH, Aufsichtsrat | CSU | CSU Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied | 28.07.2005 | 30.04.2014 | von 28.07.2005 bis 30.04.2014 | |
Klinikum Ingolstadt Beteiligungsgesellschaft GmbH, Aufsichtsrat | CSU | CSU Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 | |
|
Katholische Canisiusstiftung Ingolstadt, Stiftungsrat | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 09.10.2003 | | von 09.10.2003 | Vertreter der Einwohnerschaft der Stadt Ingolstadt | Vertreter der Einwohnerschaft der Stadt Ingolstadt |
Mitglieder der Trägerversammlung |
Jobcenter Ingolstadt, Arbeitsgemeinschaft Agentur für Arbeit und Stadt Ingolstadt | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 23.02.2005 | 31.12.2011 | von 23.02.2005 bis 31.12.2011 | |
Aufsichtsratsmitglieder |
Ingolstädter Kommunalbauten GmbH & Co. KG, Aufsichtsrat | CSU | CSU 1. stv. Vorsitzender | 1. stv. Vorsitzender | 05.08.2016 | 30.04.2020 | von 05.08.2016 bis 30.04.2020 | |
Beiratsmitglieder |
IN-Arbeit GmbH, Beirat | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 01.05.2002 | 30.04.2008 | von 01.05.2002 bis 30.04.2008 | |
IN-Arbeit GmbH, Beirat | CSU | CSU Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 | |
IFG Ingolstadt GmbH, Beirat | CSU | CSU Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | 01.05.2002 | 28.07.2011 | von 01.05.2002 bis 28.07.2011 | |
Verwaltungsratsmitglieder |
IFG Ingolstadt AöR, Verwaltungsrat | CSU | CSU Verwaltungsratsmitglied | Verwaltungsratsmitglied | 28.07.2011 | 30.04.2020 | von 28.07.2011 bis 30.04.2020 | |
IFG Ingolstadt AöR, Verwaltungsrat | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 01.05.2020 | 14.12.2020 | von 01.05.2020 bis 14.12.2020 | |
IFG Ingolstadt AöR, Verwaltungsrat | CSU | CSU Verwaltungsratsmitglied | Verwaltungsratsmitglied | 01.01.2021 | | von 01.01.2021 | |
Mitglieder |
Heilig-Geist-Spital-Stiftung, Stiftungsrat | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 27.07.2018 | 30.04.2020 | von 27.07.2018 bis 30.04.2020 | |
Aufsichtsratsmitglieder |
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Ingolstadt GmbH, Aufsichtsrat | CSU | CSU 1. stv. Vorsitzender | 1. stv. Vorsitzender | 01.10.2004 | 30.04.2014 | von 01.10.2004 bis 30.04.2014 | |
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Ingolstadt GmbH, Aufsichtsrat | CSU | CSU Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied | 01.05.2014 | 31.12.2020 | von 01.05.2014 bis 31.12.2020 | |
Gemeinnützige Ingolstädter Veranstaltungs GmbH, Aufsichtsrat | CSU | CSU Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied | 04.12.2015 | 30.04.2020 | von 04.12.2015 bis 30.04.2020 | |
Vorsitz |
Fremdenverkehrsbeirat | CSU | CSU Vorsitz | Vorsitz | 01.05.2002 | 30.04.2008 | von 01.05.2002 bis 30.04.2008 | |
|
Fraktion der CSU | CSU | CSU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.05.2002 | 30.04.2020 | von 01.05.2002 bis 30.04.2020 | |
Fraktion der CSU | CSU | CSU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 | |
Vorsitz |
Feuerwehrkommission | CSU | CSU Vorsitz | Vorsitz | 01.05.2002 | 30.04.2008 | von 01.05.2002 bis 30.04.2008 | |
Ferienausschuss | CSU | CSU 1. stv. Vorsitzender | 1. stv. Vorsitzender | 01.05.2016 | 30.04.2020 | von 01.05.2016 bis 30.04.2020 | |
Ausschussmitglieder |
Ferienausschuss | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 | |
Aufsichtsratsmitglieder |
Digitales Gründerzentrum der Region Ingolstadt GmbH, Aufsichtsrat | CSU | CSU Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied | 02.12.2016 | 30.04.2020 | von 02.12.2016 bis 30.04.2020 | |
Mitglieder |
Deutscher Städtetag, Hauptversammlung | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | | | | |
Vorsitz |
COM-IN Telekommunikations GmbH, Beirat | CSU | CSU Vorsitz | Vorsitz | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 | |
COM-IN Telekommunikations GmbH, Beirat | CSU | CSU 1. stv. Vorsitzender | 1. stv. Vorsitzender | 01.05.2014 | 30.07.2015 | von 01.05.2014 bis 30.07.2015 | |
COM-IN Telekommunikations GmbH, Beirat | CSU | CSU Vorsitz | Vorsitz | 31.07.2015 | 30.04.2020 | von 31.07.2015 bis 30.04.2020 | |
Beiratsmitglieder |
COM-IN Telekommunikations GmbH, Beirat | CSU | CSU Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | 01.05.2002 | 30.04.2008 | von 01.05.2002 bis 30.04.2008 | |
COM-IN Telekommunikations GmbH, Beirat | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 | |
Vorsitz |
BioIN GmbH, Aufsichtsrat | CSU | CSU Vorsitz | Vorsitz | 25.02.2010 | 30.04.2020 | von 25.02.2010 bis 30.04.2020 | |
Ausschussmitglieder |
Bayerischer Städtetag, Vollversammlung | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 22.11.2002 | 30.04.2014 | von 22.11.2002 bis 30.04.2014 | |
Mitglieder |
Bayerischer Städtetag, Vollversammlung | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 27.03.2017 | | von 27.03.2017 | |
Ausschussmitglieder |
Bayerischer Städtetag, Hauptausschuss | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 22.11.2002 | 31.12.2009 | von 22.11.2002 bis 31.12.2009 | |
Ausschuss für Verwaltung, Personal und Recht | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.01.2021 | | von 01.01.2021 | |
Vorsitz |
Ausschuss für Veranstaltungen, Feste und Märkte | CSU | CSU Vorsitz | Vorsitz | 01.05.2002 | 30.04.2008 | von 01.05.2002 bis 30.04.2008 | |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Sport, Veranstaltungen und Freizeit | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 | |
Vorsitz |
Ausschuss für Kultur und Bildung | CSU | CSU Vorsitz | Vorsitz | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 | |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Kultur und Bildung | CSU | CSU 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 | |
Vorsitz |
Ausschuss für Gesundheit, Sport und Freizeit | CSU | CSU Vorsitz | Vorsitz | 01.05.2002 | 30.04.2008 | von 01.05.2002 bis 30.04.2008 | |
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Wirtschaft und Arbeit | CSU | CSU Vorsitz | Vorsitz | 01.05.2002 | 30.04.2020 | von 01.05.2002 bis 30.04.2020 | |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Wirtschaft und Arbeit | CSU | CSU Ausschusssprecher | Ausschusssprecher | 01.05.2020 | 14.12.2020 | von 01.05.2020 bis 14.12.2020 | |
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Wirtschaft und Arbeit | CSU | CSU Ausschusssprecher | Ausschusssprecher | 15.12.2020 | | von 15.12.2020 | |
Mitglieder |
Ältestenrat | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2002 | 30.04.2020 | von 01.05.2002 bis 30.04.2020 | |