Gremium | Partei/Wählergruppe | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Mitglieder | ||||||||
Kommission für Brand- und Katastrophenschutz sowie Rettungswesen | Weiteres Mitglied | Weiteres Mitglied | 11.04.2013 | 03.12.2014 | von 11.04.2013 bis 03.12.2014 | Ärztlicher Leiter Rettungsdienst (Sprecher) | Ärztlicher Leiter Rettungsdienst (Sprecher) | |
Kommission für Brand- und Katastrophenschutz sowie Rettungswesen | Vertreter | Vertreter | 04.12.2014 | 01.12.2016 | von 04.12.2014 bis 01.12.2016 | |||
Kommission für Brand- und Katastrophenschutz sowie Rettungswesen | Vertreter | Vertreter | 01.05.2020 | von 01.05.2020 |